Christine Bucher
wohnhaft in Nuvilly, aus Entlebuch Aktuelle Mandate: Francis Bucher-Gorgerat SA en liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christine Bucher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Bucher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Bucher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Bucher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Bucher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Bucher arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Christine Bucher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Bucher
Publikationsnummer: HR02-1006133582, Handelsregister-Amt Graubünden
Stiftung Freunde der Theologischen Hochschule Chur, in Chur, CHE-110.491.947, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894549).
Urkundenänderung:
02.07.2024.
Name neu:
Stiftung Freundinnen und Freunde der Theologischen Hochschule Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs-Brücker, Heidi, von Lumnezia, in Chur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Christine, von Luzern und Malters, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kosch, Dr. Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi, Robert, von Chur, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dosch, Alexandra, von Surses, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Ursula, von Nesslau, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005553953, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AFRY Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christine Elisabeth, von Meikirch, in Pontresina, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütler, Luzius, von Auw, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Roman, von Dorf, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göritz, Jan Malte, von Savièse, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Jan Frederik Robert, von Wängi, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005542869, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Pini Group SA, in Lugano, CHE-102.270.551, società anonima (Nr. FUSC 100 del 24.05.2022, Pubbl. 1005481075).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Berweger, Markus, da Stein (AR), in St. Moritz, membro della direzione, con firma collettiva a due;
Bucher, Christine Elisabeth, da Meikirch, in Pontresina, con procura collettiva a due;
Holl, Dominik, da Zofingen, in Bever, con procura collettiva a due;
Martelletti, Pierangelo, cittadino italiano, in Borgonuovo di Piuro (IT), con procura collettiva a due.